2009-03-20: Geschäftsanschrift: Zollhausstraße 19, 58640 Iserlohn. Nicht mehr Geschäftsführer: Lueg, Karl-Heinz, Iserlohn.
2013-02-01: Einzelprokura: Lueg, Andrea, Iserlohn, *09.01.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krutenat, Jörg, Iserlohn, *19.12.1963.
2015-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Feldmann, Peter, Bonn, *30.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Iserlohn beschlossen. Im Übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Iserlohn.
2016-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Lueg, Christoph, Iserlohn. Prokura erloschen: Lueg, Andrea, Iserlohn, *09.01.1962; Röhricht, Klaus, Iserlohn.