2007-02-26: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Sitz, Gegenstand. Neue Firma: K.I.K. Kunststoff GmbH. Neuer Sitz: Ernstroda. Neuer Gegenstand: die Herstellung und der Vertrieb von Kunststoffteilen, sowie Montagearbeiten, ferner die Entwicklung der hierfür notwendigen Werkzeuge. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Amthor, Michael, Sachsenbrunn, *06.12.1967; Brückner, Uwe, Sachsenbrunn, *16.08.1963; Jauck, Thomas, Sachsenbrunn, *31.05.1978. Bestellt: Geschäftsführer: Knöfel, Renate, Frankenhain, *08.12.1949.
2008-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Waltershausen.
2011-02-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knöfel, Renate, Frankenhain, *08.12.1949. Bestellt: Geschäftsführer: Onisseit, Uwe, Erfurt, *04.10.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf 60.200,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 60.200,00 EUR.
2019-04-08: Bestellt: Geschäftsführer: Kehr, Hans Reiner, Drei Gleichen OT Günthersleben, *20.04.1965, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thorein, Günther, Bienstädt, *10.04.1960.