2012-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2012 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,89 um EUR 24,11 auf EUR 26.100,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Formvorschriften für die Gesellschafterversammlung) beschlossen. 26.100,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Junker, Peter, Köln, *07.07.1956.
2016-08-09: Bestellt als Geschäftsführer: Bügel, Christian, Köln, *31.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Kartte, Ulf, Bonn, *07.12.1956; Ortlieb, Gunter, Köln, *15.04.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.
2021-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Kartte, Ulf, Bonn, *07.12.1956.