2020-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: K3 Projekt GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Kizil, Hakan, Östringen, *17.02.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kizil, Ali, Östringen, *22.12.1937.