2011-09-02: Geschäftsanschrift: Altes Feld 1, 22885 Barsbüttel, Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kahmann, Thomas, Geschäftsführer: 5. Schlesies, Matthias, *23.04.1965, Warburg.
2015-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schlesies, Matthias
2015-03-31: Geschäftsführer: 6. Getzlaff, Jürgen, *18.09.1959, Bielefeld; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Sahlberg, Mathias; Geschäftsführer: 7. Quade, Bernd Steffen, *10.05.1965, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-05-23: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Krüger, Jürgen; 2. Sievers, Michael, *15.04.1971, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-07-25: Prokura: 3. Gohlke, Reiner, *17.11.1963, Reinfeld; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 2. Sievers, Michael