2021-05-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.05.2021. Geschäftsanschrift: Im Fruchtfeld 16, 77791 Berghaupten. Gegenstand: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Carbon E-Mountain und E-City-Bikes. Stammkapital: 27.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Geschäftsführer: Moser-Hartl, Sebastian Sascha, Appenweier, *03.01.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-02: Bestellt als Geschäftsführer: Kaletta, Manuel Dirk, Berghaupten, *26.02.1981; Mertz, Thomas, Achern, *07.12.1970, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Moser-Hartl, Sebastian Sascha, Appenweier, *03.01.1981.