2007-06-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Stubenrauch, Ernst, Untermerzbach, *03.11.1950. Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Kapp, Martin, Coburg, *29.05.1951.
2009-07-21: Geschäftsanschrift: Callenberger Str. 52, 96450 Coburg. Prokura erloschen: Pfitzer, Hans Werner, Coburg, *01.12.1965; Stubenrauch, Ernst, Untermerzbach, *03.11.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Roos, Maic, Lautertal, *17.09.1964.
2013-04-04: Firma geändert, nun: KAPP GmbH & Co. KG. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: KAPP Verwaltungs-GmbH, Coburg (Amtsgericht Coburg HRB 1953), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bär, Michael, 03.10.1967, Rödental.
2015-01-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kunzelmann, Markus, Lautertal, *14.11.1977.
2017-02-18: Prokura erloschen: Roos, Maic, Lautertal, *17.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Paatz, Andreas, Meeder, *05.04.1971.
2019-02-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kapp, Matthias, Coburg, *07.10.1986; Kapp, Michael, Coburg, *11.11.1984.
2021-10-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hausmann, Oliver, Coburg, *28.03.1986.