2009-06-23: Nicht mehr Vorstand: Pulver, Andreas, Edingen/Neckarhausen, *17.09.1967.
2010-09-30: Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 Punkt 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung), § 10 Abs. 3 (Aufsichtsrat; Einberufung und Beschlussfassung) und § 11 Abs. 1 (Hauptversammlung; Sitzungsort und Einberufung) beschlossen.
2015-12-21: Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Darmstadt beschlossen. Neuer Sitz: Darmstadt. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt.