2013-05-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2013. Geschäftsanschrift: Heinrich-von-Brentano-Weg 2, 64683 Einhausen. Gegenstand: Entwicklung, Konstruktion und Dienstleistung im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik, Fahrzeug- und Zweiradbau sowie die Softwareentwicklung, ferner das Erwerben und Halten von Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmungen, die einen gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck haben. Stammkapital: 1.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Becker, Robert, Einhausen, *18.03.1950; Becker, Holger, Einhausen, *07.01.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Becker, Renate, Einhausen, *01.02.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-27: Errichtet: Zweigniederlassung unter Firma: 2Rad-Becker, eine Niederlassung der KB-Becker UG (haftungsbeschränkt), 64646 Heppenheim (Bergstraße), Geschäftsanschrift: Lehrstraße 3, 64646 Heppenheim (Bergstraße).
2014-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Gesellschafterversammlungen) und 12 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2022-03-31: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Holger, Einhausen, *07.01.1985. Nicht mehr Geschäftsführerin: Becker, Renate, Einhausen, *01.02.1950. Geändert, nun: Liquidator: Dr. Becker, Robert, Einhausen, *29.11.1948, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-05-24: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Liquidator: Becker, Robert, Einhausen, *18.03.1950, einzelvertretungsberechtigt.