2013-06-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2013. Geschäftsanschrift: Rohrauer Straße 37, 71154 Nufringen. Gegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der KB-Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, die den Betrieb von Vermittlung von Versicherung nach § 34 d GewO, von Vermittlung von Finanzierungen und Immobilien nach § 34 c GewO und alle mit diesem Betrieb zusammenhängende und förderlichen Geschäfte zum Gegenstand hat. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bitzer, Nasim, Sindelfingen, *09.05.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 50,00 EUR auf 25.050,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: KB-Versicherungsmakler Verwaltungs GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Hauptstraße 59, 71154 Nufringen. Stammkapital nun: 25.050,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Leusink, Nils, Gärtringen, *13.11.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Bitzer, Nasim, Sindelfingen, *09.05.1989.
2020-07-24: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Leusink, Nils, Aidlingen, *13.11.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.