2014-10-13: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Chudoba, Thomas
2020-06-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Müller, Christian
2021-04-23: Geschäftsführer: 5.
Grimm, Hans-Peter, *23.03.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen