2007-08-06: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kruchen, Ruth, Telgte, *23.08.1969.
2013-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Kruchen, Ernst, Kaufmann, Telgte. Bestellt zum Geschäftsführer: Kruchen, Boris, Telgte, *07.03.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kruchen, Boris, Telgte, *07.03.1972.
2016-02-25: Bestellt zum Geschäftsführer: Frie, Marco, Münster, *10.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.