2018-06-11: Persönlich haftender Gesellschafter: 1. KENOW Verwaltungs-GmbH, Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 33538 HB); mit der für sich sowie ihre Geschäftsführer geltenden Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Kommanditgesellschaft
2018-10-26: Prokura: Kopp, Gislinde, *15.09.1959, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen
2020-11-26: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kopp, Gislinde; 2. Deylig, Sascha, *22.01.1975, Osterholz-Scharmbeck; Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen; 3.
Krüger, Anja, *07.12.1969, Bremen; Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen
2021-03-23: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Krüger, Anja; 4.
de Groot, Christian, *26.02.1981, Oldenburg; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen