2016-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, André, Altena, *24.04.1972.
2018-08-20: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Sedanstraße 9, 58089 Hagen.
2020-02-20: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Kesper, Peter, Hagen, *15.11.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Stäwen, Florian, Dortmund, *10.02.1981, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.