2009-05-20: Ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Hammer Landstraße 89, 41460 Neuss. Nicht mehr Geschäftsführer: Kessel, Martti, Berlin, *28.04.1966.
2016-02-10: Bestellt als Geschäftsführer: Glettenberg, Arnd Ludger, Essen, *11.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schütze, Andrea Maria, Düsseldorf, *19.10.1970.