2016-09-16: Neue Geschäftsanschrift: Geroldsecker Straße 10, 77933 Lahr. Bestellt als Vorstand: Knes, Irmgard Elisabeth, Zell am Harmersbach, *20.11.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2016-10-04: Nicht mehr Vorstand: Richter, Sabine, Zell am Harmersbach, *13.01.1955.