2005-06-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Hastrich, Nicole.
2021-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Sonntag, Karl-Heinz, Leverkusen, *08.10.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Mutu, Koray Birol, Leverkusen, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.