2008-01-21: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kienle, Klaus, Kfz-Mechanikermeister, Heimsheim, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kienle, Alexander, Leonberg, *03.05.1975; Kienle, Marc Andre, Heimsheim, *13.01.1978, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-13: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2010-03-08: Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 4, 71254 Ditzingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kienle, Marc Andre, Heimsheim, *13.01.1978; Kienle, Alexander, Leonberg, *03.05.1975. Einzelprokura: Kienle, Alexander, Leonberg, *03.05.1975; Kienle, Marc-Andre, Heimsheim, *13.01.1978.