2006-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tüzün, Ender, Kempten, *28.07.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Weber, Andrea, Kempten, *06.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: KIK Reifen GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Import, Export und Vertrieb von pannensicheren Reifen für bereifte fahrbare Gegenstände, wie Rollstühle, Fahrräder, Schub- und Hubwagen, Sackkarren sowie Felgen und Zubehörartikel für obiges Anwendungsgebiet wie z. B. Taschen und Mode für Rollstuhlfahrer. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.