2009-11-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2009 mit Nachtrag vom 30.10.2009. Geschäftsanschrift: Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München. Gegenstand des Unternehmens: Einzelhandel mit hochwertiger Bekleidung und Accessoires, insbesondere unter der Marke "Kiton". Stammkapital: 400.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dittrich, Lars, Wandlitz, *16.07.1974. Geschäftsführer: Maresca, Maurizio, Meta (NA)/Italien, *16.08.1946; de Matteis, Antonio, Neapel/Italien, *22.01.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maresca, Maurizio, Meta (NA)/Italien, *16.08.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Dott. Romano, Marco, Neapel/Italien, *14.10.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 23.6.2015 hat die vereinfachte Herabsetzung des Stammkapitals um 400.000,-- Euro und die gleichzeitige Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,-- Euro und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.
2017-07-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dott. Romano, Marco, Neapel/Italien / Italien, *14.10.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Pirone, Marco, Mailand / Italien, *23.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pirone, Marco, Mailand / Italien, *23.05.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Govoni, Stefano, Neapel / Italien, *10.08.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.