2006-05-09: Berichtigung der Veröffentlichung der Eintragung vom 28.11.2003: Bestellt als ( statt unrichtig ("Nicht mehr") Geschäftsführer: Knops, Willi,Pulheim, * 22.10.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2010 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 1,41 auf EUR 25.566,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 6 zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 7 (Veräußerung und Belastungen von Geschäftsanteilem) Abs. 2, § 9 (Geschäftsführung und Vertretung), § 10 (Gesellschafterversammlung) Abs.1und § 13 (Veröffentlichungen) zu ändern und § 15 (Kosten und Steuern) zu streichen. 25.566,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Knops, Angelika, Pulheim, *17.12.1956.
2012-11-08: Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hürth beschlossen. Hürth. Änderung zur Geschäftsanschrift: lnnungstraße 26, 50354 Hürth.
2019-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Knops, Willi, Pulheim, *22.10.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Purschwitz, Carola, Pulheim, *26.12.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.