2008-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 74.400,00 EUR beschlossen. 100.000,00 EUR.
2016-05-13: Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2016 mit Ergänzung vom 02.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.
2016-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: K&K Motorcycle COLOGNE GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: von Herz, Karl Jörg, Kaufmann, Leverkusen. Bestellt als Geschäftsführer: Denz, Daniela, Leverkusen, *21.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jeske, Detlef, Wermelskirchen, *21.09.1966.
2017-10-16: Zwischen der K&K Motorcycle COLOGNE GmbH als Organgesellschaft und der K+K Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 86955) als Organträgerin besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 06.10.2017. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der K&K Motorcycle COLOGNE GmbH durch Beschluss vom 06.10.2017 zugestimmt.
2019-12-17: Nach Namensänderung weiterhin Geschäftsführer: Kierdorf, Daniela, Leverkusen, *21.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Jan, Düsseldorf, *23.09.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.