2015-06-26: Name der Firma: KK Spass & Freizeit GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Schwentinental; Geschäftsanschrift: Dieselstraße 3, 24223 Schwentinental; Gegenstand: Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen; Kapital: 25.000 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1.
Kreft, Marcel, *14.12.1981, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 05.06.2015.
2016-01-25: Geschäftsführer: 2. Kreft, Oliver, *03.03.1970, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kreft, Marcel
2019-05-09: Geschäftsführer: 3. Peters, Alexander, *20.09.1996, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kreft, Oliver
2021-03-02: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.