2008-06-23: Bestellt als Geschäftsführer: Kopf, Michael, Triberg, *01.12.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-21: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kleinhans, Dietmar, Bad Dürrheim, *01.08.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 , in § 9 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) und in § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2019-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: K&K Steuerberatungsgesellschaft mbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Ponath, Wilhelm, Brigachtal, *15.09.1953.