2010-01-18: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Kurt-Römer-Straße 11, 97424 Schweinfurt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hummel, Walter, Geschäftsführer, Schweinfurt; Hummel, Richard, Ingenieur, Schweinfurt. Bestellt: Geschäftsführer: Barthmann, Ralf, Fichtelberg, *18.06.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hummel, Walter, Schweinfurt, *28.07.1962; Müller, Harald, Schonungen-OT Marktsteinach, *23.08.1954.
2011-05-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Barthmann, Ralf, Fichtelberg, *18.06.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Hummel, Richard, Schweinfurt, *23.03.1934, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Gillig, Martin, Wertheim, *26.08.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hummel, Christa, Schweinfurt, *27.06.1938.
2014-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des § 6 (Vertretung der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Hummel, Claudia, Schweinfurt, *18.12.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hummel, Richard, Schweinfurt, *23.03.1934. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hummel, Claudia, Schweinfurt, *18.12.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Döring, Patrick, Schweinfurt, *11.05.1983.