2017-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Künstler, Siegfried, Ravensburg, *03.01.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Künstler, Nina, Ravensburg, *27.09.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-29: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Selder, Nina, Ravensburg, *27.09.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-13: Bestellt als Geschäftsführer: Künstler, Tilo, Frankfurt am Main, *30.05.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.