2011-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Inden, Lothar, Kaufmann, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Merten, Hans-Theo, Köln, *21.02.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Merten, Hans-Theo, Köln, *21.02.1956.
2012-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 hat beschlossen, im Gesellschaftsvertrag die Überschrift "3. Der Verwaltungsrat" und den zugehörigen § 12 ersatzlos zu streichen. Die nachfolgenden Paragraphen §§ 13-19 wurden umnummeriert in §§ 12-18. Änderung zur Geschäftsanschrift: Unter Sachsenhausen 35, 50670 Köln.
2020-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Merten, Theo, Köln, *21.02.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Renner, Stefan Wolfgang, Würselen, *10.12.1969, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.