2006-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 769.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) und des § 15 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.
2008-12-23: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2009-04-22: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2011-01-19: #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 52 GmbHG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")
2012-12-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zacher, Alois, Diplom-Ingenieur (FH), Rosenheim. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Brühl, Götz, Rohrdorf, *04.02.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Mevissen, Karsten, Kolbermoor, *11.01.1966; Vorwalder, Gert, Rosenheim, *28.04.1960.
2014-09-24: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2014-11-04: Geschäftsanschrift: Am lnnreit 2, 83022 Rosenheim.
2020-06-27: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2021-02-06: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2022-04-13: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Traunstein -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.