2021-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Lukaschek, Holger, Ganderkesee, *26.05.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Behnisch, Florian Herbert, Delmenhorst, *03.07.1981; Weber, Jens Michael, Weyhe, *31.07.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.