2009-05-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.04.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 35,40 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsführung - redaktionell), 8 (Vertretung - redaktionell), 10 (Gesellschafterbeschlüsse) und 17 (Erbfolge) zu ändern. Geschäftsanschrift: Königsallee 94, 40212 Düsseldorf. 25.600,00 EUR.
2013-04-23: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hennes, Alexander, Düsseldorf, *03.12.1981.
2013-08-20: Bestellt als Geschäftsführer: Hennes, Alexander, Düsseldorf, *03.12.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hennes, Alexander, Düsseldorf, *03.12.1981.
2019-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Hennes, Peter D., Diplom-Kaufmann, Geilenkirchen.