2022-05-02: Neue Geschäftsanschrift: Melchiorstraße 2, 68167 Mannheim. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Riehn, Thomas, Frankfurt am Main, *13.05.1976. Nicht mehr Vorstand: Schatz, Sven Oliver, Frankfurt am Main, *10.06.1976; Sütterlin, Pascal, Mannheim, *09.02.1976.