2009-03-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.02.2009. Geschäftsanschrift: Schloss-Str. 31 a, 74405 Gaildorf. Gegenstand: Planung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Anlagen, Maschinen und Dienstleistungen für den allgemeinen Maschinenbau sowie für den Verpackungsmaschinenbau. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Weller-Gaymaz, Birgit, geb. Weller, Gaildorf, *01.10.1964, einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Gaymaz, Abdil, Gaildorf, *08.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Weller-Gaymaz, Birgit, geb. Weller, Gaildorf, *01.10.1964.