2010-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Veerenkamp 18, 21739 Dollern.
2015-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2019-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. Personen bezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Heisler, Klaus-Peter, Dollern, *18.12.1949; Krüger, Birgit, Dollern, *29.11.1961, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.