2019-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Gesellschafter, Stammeinlagen) beschlossen. Stammkapital auf EUR umgestellt und erhöht; nun: 31.000,00 EUR.
2019-08-29: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Dr. Spang, Wolfgang, Überlingen, *31.03.1940, einzelvertretungsberechtigt.
2019-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Schindler, Matthias Hermann, Oberstaufen, *07.08.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Spang, Wolfgang, Überlingen, *31.03.1940.