2010-03-19: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kirchberger, Mario, Maschinenbautechniker, Mannheim, *14.05.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-30: Neue Geschäftsanschrift: Augustaanlage 50, 68165 Mannheim.
2021-01-19: Bestellt als Geschäftsführer: Sommer, Harald, Mannheim, *26.12.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-18: Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.