2013-01-08: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Teutonenstraße 11, 40545 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Kröger, Dieter E., Düsseldorf, *08.08.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Steinhoff, Matthias, Bad Schwartau, *27.07.1956; Witte, Alfons, Stockelsdorf, *29.09.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-12: Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 22.01.2013 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.