2019-08-06: Bestellt: Geschäftsführer: Winkelsträter, Gero, Roth, *07.01.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Winkelsträter, Gero, Roth, *07.01.1991.
2019-10-31: Bestellt: Geschäftsführer: Winkelsträter, Heike, Roth, *12.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.