2005-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21. April 2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Kölbl Kruse FacilityManagement GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich des technischen und kaufmännischen Gebäude- und Immobilienmanagement (Facility Management). Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Marcus, Essen, *18.11.1967. Bestellt zum Geschäftsführer: Kruse, Claudia, Essen, *06.06.1967; Kölbl, Heike, Essen, *04.03.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Ufer, Markus, Essen, *23.10.1968; Wienhold, Nicole, Essen, *13.09.1972.
2008-04-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kersten, Sascha, Essen, *23.12.1962. Prokura erloschen: Jütte, Nicole, Essen, *13.09.1972.
2009-12-11: Geschäftsanschrift: Altendorfer Str. 11, 45127 Essen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Claudia, Essen, *06.06.1967; Kölbl, Heike, Essen, *04.03.1969. Bestellt zum Geschäftsführer: Kersten, Sascha, Essen, *23.12.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kersten, Sascha, Essen, *23.12.1962.
2013-04-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 19.03.2013 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 1.1 zu ändern. Neue Firma: KÖLBL KRUSE FacilityManagement GmbH. Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen.