2018-01-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2017. Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 186949 B) nach Aichtal verlegt. Bisher: "Lindentor 298. V V GmbH"; nun: Neue Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 4, 72631 Aichtal. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand: Erwerb, Halten und Verwalten von eigenem Vermögen, insbesondere Beteiligungen an anderen Unternehmen, vornehmlich im Bereich von Immobilien-Gesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. h.c. Schlecht, Karl, Filderstadt, *28.10.1932, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Schlecht, Brigitte, Filderstadt, *08.02.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Braun, Ralf, Rösrath, *17.02.1970.
2019-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schlecht, Karin, Berlin, *20.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 6.5 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Das Halten und Verwalten eigenen und fremden Vermögens, ferner die Übernahme der persönlichen Haftung in anderen Unternehmen, vornehmlich im Bereich von Wohn-Immobilien-Gesellschaften.
2019-06-04: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Dr. Schlecht, Katrin, Berlin, *20.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.