2009-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsführung, Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlungen) und § 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR beschlossen. Der bisherige § 9 (Bekanntmachungen) ist nunmehr § 10; § 10 (Kosten) ist nunmehr § 11; § 11 (Salvatorische Klausel) ist nunmehr § 12. Die Satzung wurde um § 9 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) ergänzt. Stammkapital nunmehr: 30.000,00 EUR.
2013-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Krückel, Hubert, Lackierermeister, Geilenkirchen.Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Karpfinger, Daniel, Geilenkirchen, *23.04.1977.
2019-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
2019-10-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Karpfinger, Daniel, Geilenkirchen, *23.04.1977.Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mertes, Thomas, Stolberg, *25.11.1968.