2008-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kammer, Ekkehard, Kfz-Mechaniker, Butzbach-Bodenrod.
2008-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: KST Bau-GmbH. Butzbach.
2016-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen, ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Schmunk, Michael, Butzbach, *11.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Mehlhorn, Jens Siegfried, Butzbach, *05.01.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Heinz, Thomas, Butzbach, *01.11.1964.
2020-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Boden- und Landschaftspflegearbeiten, Baumfällarbeiten, Tiefbau und Rohrleitungsbau (u.a. als unselbständige Nebenleistung der Wasser- und Gasversorgung), Baunebenleistungen (insbesondere Rohrreinigung, Kanalreinigung), Straßenbauarbeiten, Baggerarbeiten und die Vermietung von Baumaschinen.
2022-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Boden- und Landschaftspflegearbeiten, Baumfällarbeiten, Tiefbau und Rohrleitungsbau, Baunebenleistungen (insbesondere Rohrreinigung, Kanalreinigung), Straßenbauarbeiten, Baggerarbeiten und die Vermietung von Baumaschinen.