2017-11-17: Bestellt als Geschäftsführer: Huth, Otto, Lachen / Schweiz, *20.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Trier, Ingolf, Balingen, *13.07.1955.
2017-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: KT Kunststofftechnik GmbH.