2006-04-28: Bestellt zum Geschäftsführer: Eiting, Petra-Maria, Rhede, *14.10.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Eiting, Christian, Rhede, *24.05.1975.