2011-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kreiser, Heinz, Bad Marienberg, *30.07.1950. Personenbezogene Angaben von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Ludwig, Hans-Joachim, Meudt, *21.08.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-16: Einzelprokura: Ludwig, Augusta Maria - genannt Gusti -, Meudt, *23.10.1956.