KUNERT FASHION GmbH
Formell
2015-07-10:
Allgäu.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.09.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 79453), die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Julius-Kunert-Straße 49, 87509 Immenstadt i. Allgäu. Gegenstand des Unternehmens: Die Herstellung und der Vertrieb textiler Erzeugnisse aller Art sowie der Handel mit Textilien. Stammkapital: 2.400.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Klaudrat, Matthias, Bludenz / Österreich, *08.12.1973; Wunn, Constantin, Starnberg, *26.09.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Habsburg, Albrecht, Boos, *06.09.1963; Kunisch, Michael, Blaichach, *05.05.1966; Nolden, Bettina, Burgberg, *15.12.1961.
2015-09-30:
Allgäu. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wunn, Constantin, Starnberg, *26.09.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Rokita, Justina, Immenstadt, *28.10.1976. Prokura erloschen: Nolden, Bettina, Burgberg, *15.12.1961.
2016-04-07:
Allgäu. Prokura erloschen: Kunisch, Michael, Blaichach, *05.05.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartenstein, Rainer, Suhl, *29.09.1954; Königl, Herbert, Sonthofen, *14.02.1967.
2016-12-13:
Allgäu. Bestellt: Geschäftsführer: Sauter, Erich, Kaufbeuren, *17.07.1961. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klaudrat, Matthias, Bludenz / Österreich, *08.12.1973.
2017-02-09:
Allgäu. Prokura erloschen: Bartenstein, Rainer, Suhl, *29.09.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Preis, Christian, Burgberg i. Allgäu, *13.11.1969.
2018-07-14:
Allgäu. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rokita, Justina, Immenstadt, *28.10.1976.
2018-12-29:
Allgäu. Prokura erloschen: von Habsburg, Albrecht, Boos, *06.09.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jordans, Hans-Peter, Korschenbroich, *27.07.1968; Mayr, Susanne, Immenstadt i. Allgäu, *10.10.1984.
2019-02-12:
Allgäu. Prokura erloschen: Preis, Christian, Burgberg i. Allgäu, *13.11.1969.
2019-07-17:
Allgäu. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kupfer, Annett, Augsburg, *19.12.1970.
2019-10-05:
Allgäu. Prokura erloschen: Königl, Herbert, Sonthofen, *14.02.1967.
2020-03-07:
Allgäu. Bestellt: Geschäftsführer: Moser, Marion, Frauenkirchen / Österreich, *11.11.1973.
2020-07-03:
Allgäu. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sauter, Erich, Kaufbeuren, *17.07.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Töpfl, Werner, Pasching / Österreich, *28.11.1975.
2020-08-15:
Allgäu. Prokura erloschen: Kupfer, Annett, Augsburg, *19.12.1970.
2020-09-02:
Allgäu. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kirchmann, Florian, Stiefenhofen, *12.03.1976.
2020-12-15:
Allgäu. Prokura erloschen: Jordans, Hans-Peter, Korschenbroich, *27.07.1968.
2021-03-20:
Allgäu. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Moser, Marion, Frauenkirchen / Österreich, *11.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogel, Dieter, Kempten , *18.02.1963.
2022-01-15:
Allgäu. Bestellt: Geschäftsführer: Roy, Martin, Klosterneuburg / Österreich, *05.07.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Töpfl, Werner, Pasching / Österreich, *28.11.1975.
2022-03-23:
Allgäu. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kolarz-Lakenbacher, Jakob, Waidhofen an der Ybbs / Österreich, *07.12.1982; Stracke, Dominik, Tönisvorst, *27.05.1982. Prokura erloschen: Mayr, Susanne, Immenstadt i. Allgäu, *10.10.1984; Vogel, Dieter, Kempten , *18.02.1963.