2011-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Faustmann, Hartmut.
2014-06-23: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 (Gewinnverwendung) und 10 (Veräußerung von Geschäftsanteilen).
2015-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Neldner, Dirk; Geschäftsführer: 5.
Brenk, Astrid, *31.01.1956, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-04-10: Firma: DISTEL Kabarett-Theater GmbH; Gegenstand: Der Betrieb eines Theaters und Kabaretts sowie die Förderung und Unterstützung von in diesem Bereich tätigen Künstlern, sowie die Förderung und Unterstützung des Kabaretts und des Theaters als kulturelle Institutionen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018, 08.04.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst insbesondere geändert in § 1 und § 2 (Gegenstand).
2022-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Brenk, Astrid; Geschäftsführer: 6.
Epanomeritaki, Evangelia, *01.02.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten