2015-08-06: Geschäftsanschrift: Borner Str. 35, 42897 Remscheid. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Amelung, Heinz Norbert, Engelskirchen, *25.11.1953, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Amelung, Andreas, Nümbrecht, *21.12.1978; Kaltenbach, Anke, Overath, *27.12.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kaltenbach, Adolf, Engelskirchen, *19.03.1934.
2015-11-24: Bestellt als Geschäftsführer: Kemmer, Dirk, Düsseldorf, *03.11.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Amelung, Heinz Norbert, Engelskirchen, *25.11.1953.
2021-04-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Kemmer, Dirk, Düsseldorf, *03.11.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gebauer, Kevin, Köln, *31.08.1992.