2018-06-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2018. Geschäftsanschrift: Im Winkel 1 a, 46286 Dorsten. Gegenstand: Handel mit Brillenfassungen und Sehhilfen aller Art und artverwandten Dingen sowie Vertrieb und Handel mit Werbeträgern aller Art. Ferner Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich. Stammkapital: 3.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Severing-Kamp, Ingo, Dorsten, *26.10.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-31: Bestellt als Geschäftsführer: Kamp, Ingo Severin, Dorsten, *26.10.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-21: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 3 beschlossen.
2020-04-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hervester Str. 16, 46286 Dorsten. Nicht mehr Geschäftsführer: Kamp, Ingo Severin, Dorsten, *26.10.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Kamp, Lars, Dorsten, *21.11.1976.