2008-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Biener, Michael, Neustetten, *01.07.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Biener, Doris, geb. Schnaidt, Neustetten, *28.07.1956.