2019-05-10: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Winkelmann, Wilhelm, Gütersloh, *25.02.1959. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Geisler, Silke, Werben, *20.06.1972; Wittek, Hans-Joachim, Düsseldorf, *22.09.1984, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schröder, Henning, Osnabrück, *14.06.1980.